Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-12-07 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET GULDBÆKKEN ApS, SVENSTRUP J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 fjernes Revisor: RPS 317 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 103.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og/eller værdipapirer i erhvervsmæssig hensigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET GULDBÆKKEN ApS, SVENSTRUP J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Revisor: RPS 317 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Vedtægter: 1984-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)