Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Legale ejere | Formål | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-29 tilføjes Binavne: Anpartsselskabet Fæsted Planteselskab (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-28 tilføjes Navne: Fæsted Plantage ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-27 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET FÆSTED PLANTESELSKAB (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-28 tilføjes Vedtægter: 2022-12-28 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-05-30 tilføjes Vedtægter: 2022-05-30 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordager 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødding Birkevej 21, 6630 Rødding (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Bestyrelse: Gert Skare (formand) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 fjernes Bestyrelse: Jens Thestrup Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-02 tilføjes Direktion: Klaus Skare (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 fjernes Direktion: Ole Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: gs@skarebyg.dk (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Kontaktoplysninger: jens@thschmidt.dk (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Reelle ejere: Gert Skare (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Gerda Meldgaard Skare (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Vedtægter: 2021-09-02 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: GERT SKARE A/S (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare Fæsted Plantage, eller salg af ejendommene, eller anparterne i selskabet bedst mulig. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-30 tilføjes Vedtægter: 2021-05-30 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødding Birkevej 21, 6630 Rødding (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymark 11, 6630 Rødding (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Wolff (formand) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Tage Gammelgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-29 fjernes Bestyrelse: Michael Wolff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Ole Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-05-30 fjernes Direktion: Michael Wolff (direktør) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Wolff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2015-05-30 fjernes Bestyrelse: Peter Fredslund (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-30 tilføjes Direktion: Michael Wolff (direktør) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2015-05-30 fjernes Direktion: Peter Fredslund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymark 11, 6630 Rødding (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2011-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Engparken 28, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Fredslund (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 fjernes Bestyrelse: Ebbe Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Peter Fredslund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 fjernes Direktion: Jes Henrik Røpke Jessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@thschmidt.dk (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2011-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare Fæsted Plantage (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2011-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2011-02-12 tilføjes Vedtægter: 2011-02-12 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-16 tilføjes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 fjernes Bestyrelse: Karl Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engparken 28, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engparken 28, 6760 Ribe (offentliggjort 2001-01-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engparken 28, 6760 Ribe (offentliggjort 2001-01-22)
Den 2001-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fæstedvej 6, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-23 fjernes Bestyrelse: Hans Kjems Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 234.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-10 fjernes Bestyrelse: Peder Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-25 fjernes Bestyrelse: Jakob Kloppenborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-25 fjernes Revisor: Gårdejer Kristian Petersen, Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fæstedvej 6, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-26 tilføjes Bestyrelse: Jakob Kloppenborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-05-26 tilføjes Direktion: Jes Henrik Røpke Jessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-05-26 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-26 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET FÆSTED PLANTESELSKAB (offentliggjort 2022-12-29)
Den 1975-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1975-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1975-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-26 tilføjes Revisor: Gårdejer Kristian Petersen, Kpmg C Jespersen I/S, HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)