Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 tilføjes Vedtægter: 2024-04-16 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Løvendahl Ringive (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-19 fjernes Bestyrelse: Allan Stær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Horsbøl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-03-30 fjernes Bestyrelse: Kresten Rahbek Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Bestyrelse: Allan Stær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-03-17 fjernes Bestyrelse: Jens Horsbøl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 39, st., 7430 Ikast (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: gjensen@post3.tele.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 tilføjes Bestyrelse: Brian Mørup Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-26)
Den 2016-03-17 fjernes Bestyrelse: Karl Bech Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-26)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Karl Bech Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-26)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Bent Kristensen (suppleant) (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-03-19 tilføjes Bestyrelse: Helmuth Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-03-19 fjernes Bestyrelse: Bo Børsting Tolstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-21 tilføjes Bestyrelse: Brian Bryd Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-21 fjernes Bestyrelse: Birger Lundgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2012-05-08)
Den 2010-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive de af selskabet tilhørende plantager og eventuelt erhverve andre arealer til beplantning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Vedtægter: 2010-04-13 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2006-12-12 tilføjes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 fjernes Revisor: Kristen Kristensen, Hans Peter Andersen, Søren Bank Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-05 tilføjes Bestyrelse: Bo Børsting Tolstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Horsbøl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-24 fjernes Bestyrelse: Knud Egon Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: Henrik Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 fjernes Direktion: Einar Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2000-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 26, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-05-17 tilføjes Bestyrelse: Kresten Rahbek Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 1999-05-17 fjernes Bestyrelse: Kresten Rahbek Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 fjernes Bestyrelse: Otto Fauerbye (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 fjernes Revisor: Niels Kristian Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Direktion: Einar Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-21 fjernes Direktion: Eigil Østergård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-14 tilføjes Bestyrelse: Kresten Rahbek Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-17 fjernes Bestyrelse: Anton Bundgaard Medom Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-24 fjernes Bestyrelse: Eigil Østergård (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Direktion: Jens Frydendal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-19 fjernes Direktion: Leif Engelhardt Nannestad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 26, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-22 tilføjes Bestyrelse: Eigil Østergård (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Direktion: Leif Engelhardt Nannestad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-06-22 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-22 tilføjes Navne: SKELHØJ PLANTAGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1976-06-22 tilføjes Revisor: Niels Kristian Kristensen, Kristen Kristensen, Hans Peter Andersen, Søren Bank Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)