Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 1999-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Radisson Blu Limfjord Hotel K/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2024-06-18 tilføjes Bestyrelse: Hanne Nebeling Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-18 fjernes Bestyrelse: Mette Nebeling Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Bestyrelse: Mette Nebeling Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-06-14 fjernes Bestyrelse: Laurits Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-05 tilføjes Reelle ejere: Irma Rasmussen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-06-05 fjernes Reelle ejere: Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 5. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 5. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-04-28 tilføjes Bestyrelse: Laurits Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2015-04-28 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-05 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen, Kaj Rye (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2001-09-12 tilføjes Navne: LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2001-09-11 fjernes Navne: LAUGET. AALBORG. EJENDOMSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som komplementarselskab samt at investere i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Vedtægter: 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-27 tilføjes Legale ejere: FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S (offentliggjort 2015-06-10)
Den 1998-03-17 tilføjes Legale ejere: Richard Byrdal (offentliggjort 2017-11-07)
Den 1998-03-17 tilføjes Reelle ejere: Richard Byrdal (offentliggjort 2017-11-07)
Den 1998-03-10 tilføjes Bestyrelse: Richard Byrdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-10 fjernes Bestyrelse: Kresten Dyhrberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Revisor: Erik Imanuel Vang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 5. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-22)
Den 1962-05-07 tilføjes Bestyrelse: Kresten Dyhrberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1962-05-07 tilføjes Direktion: Kaj Rye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1962-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-05-07 tilføjes Navne: LAUGET. AALBORG. EJENDOMSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1962-05-07 tilføjes Revisor: Erik Imanuel Vang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)