Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-03-19 fjernes Navne: CENTA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensensvej 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 fjernes Direktion: Ejvind Grønborg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-10 tilføjes Navne: CENTA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 fjernes Navne: DANSK MUSIK-INSTRUMENT CO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 fjernes Bestyrelse: Erik Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 tilføjes Vedtægter: 1989-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensensvej 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Bestyrelse: Erik Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Direktion: Ejvind Grønborg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Navne: DANSK MUSIK-INSTRUMENT CO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)