Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-23 fjernes Direktion: Niels Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-23 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 12 DECEMBER 1968 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1979-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-11 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Hans P. Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bygningindustri og bygningshåndværk samt finansiering og investering fortrinsvis i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Vedtægter: 1996-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1979-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Direktion: Niels Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 12 DECEMBER 1968 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Hans P. Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)