Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Navne | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS AF 12-6-1969. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2015-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS AF 23/5 1969. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2015-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS AF 24/5 1969. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2015-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS AF 6/6-1969. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogvej 29, 2830 Virum (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 68, 9750 Østervrå (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-07 tilføjes Direktion: Gitte Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-08)
Den 2022-01-07 fjernes Direktion: Anne-Marie Glistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-07 tilføjes Legale ejere: AGHolding ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-07 fjernes Legale ejere: ApS AF 9/6 1969 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-07 tilføjes Reelle ejere: Gitte Nielsen (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-07 fjernes Reelle ejere: Anne-Marie Glistrup (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-08-15 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-16 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-08-16 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-01-02 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-15 fjernes Regnskabs år: --08-15 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-15 fjernes Regnskabs år: --08-16 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-01-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 68, 9750 Østervrå (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2018-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Faurholtvej 80, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-08-15 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2018-01-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-01-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-02 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2018-01-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-04-24 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --08-15 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --08-16 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2018-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-02 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-08-16 tilføjes Legale ejere: ApS AF 9/6 1969 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2017-08-16 fjernes Legale ejere: GLISTRUP.DK ApS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-08-16 tilføjes Reelle ejere: Anne-Marie Glistrup (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2017-08-16 fjernes Reelle ejere: Jørgen Glistrup, Gitte Nielsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og udøve aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-24 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-04-24 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-04-24 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-02 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-04-23 fjernes Regnskabs år: --04-23 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-04-23 fjernes Regnskabs år: --04-24 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-04-23 tilføjes Legale ejere: GLISTRUP.DK ApS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-04-23 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Glistrup, Gitte Nielsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-03-18 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2014-03-18 fjernes Revisor: Lilleskoven Rådgivning, Lilleskoven registrerede revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Direktion: Anne-Marie Glistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-25 fjernes Direktion: Mogens Glistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-25 tilføjes Revisor: Lilleskoven Rådgivning, Lilleskoven registrerede revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 fjernes Revisor: ØSTLUND & SIVERSLETH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Revisor: ØSTLUND & SIVERSLETH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Revisor: Egon Winther Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er international handel. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1994-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-02 tilføjes Vedtægter: 1994-01-02 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faurholtvej 80, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-01-12)
Den 1976-08-04 tilføjes Direktion: Mogens Glistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-08-04 tilføjes Navne: TICIEVA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-08-04 tilføjes Regnskabs år: --04-23 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1976-08-04 tilføjes Regnskabs år: --04-24 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1976-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 1976-08-04 tilføjes Revisor: Egon Winther Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)