Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Danica Sucur | 01.03.2023 | adm. dir |
Steen Pinnerup | 30.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Kirkelund | 30.04.2022 | 31.01.2023 | adm. dir |
Henrik Sandbjerg Nielsen | 12.09.2019 | 30.01.2020 | direktør |
Torben Bjørn | 28.01.2019 | 30.04.2022 | direktør |
Bjarne Grølsted-Kristensen | 02.11.2015 | 01.09.2019 | direktør |
Søren Holst | 02.11.2015 | 28.01.2019 | adm. dir |
Bjarne Grølsted-Kristensen | 30.04.2015 | 01.11.2015 | adm. dir |
Bjarne Grølsted-Kristensen | 05.09.2014 | 29.04.2015 | økonomidirektør |
Lars Rønn | 01.09.2008 | 30.04.2015 | adm. dir |
Arne Rasmussen | 01.03.2006 | 05.09.2014 | direktør |
Karl Kristian Nielsen | 24.05.2002 | 31.07.2008 | adm. dir |
James Arthur Richard Boyd | 20.09.2001 | 06.02.2006 | direktør |
James Anthony Otter | 14.09.2001 | 24.05.2002 | adm. dir |
Henrik Ole Håkonsson | 15.09.2000 | 31.07.2001 | adm. dir |
Søren Otto Burchardt | 24.09.1997 | 07.09.2001 | direktør |
Wolfgang Wilhelm Helmut Kindler | 23.10.1996 | 15.09.2000 | adm. dir |
Peter Mørch Eriksen | 30.01.1996 | 23.10.1996 | adm. dir |
Steen Bjerre | 30.01.1996 | 23.10.1996 | direktør |
Henrik Ole Håkonsson | 30.01.1996 | 23.10.1996 | direktør |
Hans Erik Maegaard Hansen | 30.01.1996 | 23.10.1996 | direktør |
Jørn Kildegaard Andersen | 01.07.1992 | 11.03.1993 | adm. dir |
Jan Berg | 11.03.1992 | 30.01.1996 | direktør |
Mogens Andersen | 03.09.1957 | 26.01.1995 | direktør |
Jon Sigurd Ottersen | 03.09.1957 | 31.08.1993 | direktør |
Niels Birke Brüel | 03.09.1957 | 04.09.1992 | direktør |
Kirsten Kjær | 03.09.1957 | 04.09.1992 | direktør |
Per Vilhelm Brüel | 03.09.1957 | 16.10.1991 | direktør |
Viggo Kjær | 03.09.1957 | 16.10.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Thorhauge | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kimberly Cooper Miller | 10.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Meier | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Thoning | 21.06.2022 | suppleant |
Benjamin John Bryson | 21.01.2022 | formand |
Steen Pinnerup | 30.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Lindemose | 21.06.2022 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Thorhauge | 21.06.2022 | 30.12.2022 | suppleant |
Morten Kirkelund | 30.04.2022 | 10.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Rosenkilde Anderson | 08.12.2020 | 31.12.2022 | næstformand |
Henrik Sandbjerg Nielsen | 12.09.2019 | 30.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Joseph Michael Vorih | 06.05.2019 | 15.01.2022 | formand |
Sanne Kjærsgaard Hjordrup | 06.05.2019 | 08.12.2020 | næstformand |
Sanne Kjærsgaard Hjordrup | 28.01.2019 | 05.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Joseph Michael Vorih | 28.01.2019 | 05.05.2019 | næstformand |
Martin Qvist Olsen | 24.05.2018 | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mette Munk Boje-Larsen | 24.05.2018 | 28.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holst | 02.11.2015 | 28.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Grølsted-Kristensen | 05.09.2014 | 01.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lone Gundelach Kjeldsen | 07.05.2014 | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Markvard Larsen | 07.05.2014 | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
René Johnsen | 07.05.2014 | 21.06.2022 | suppleant |
Poul Amtoft Dahl | 07.05.2014 | 21.06.2022 | suppleant |
Jørgen Thoning | 07.05.2014 | 20.06.2022 | suppleant |
Lars Birger Nielsen | 28.04.2014 | 24.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Eoghan Pól O´Lionaird | 17.02.2014 | 06.05.2019 | formand |
Peter Gaardsdal | 01.03.2013 | 07.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bjørn | 28.11.2011 | 30.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rønn | 01.09.2008 | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Clive Graeme Watson | 12.10.2006 | 28.01.2019 | næstformand |
Roger John Stephens | 21.07.2006 | 12.10.2006 | næstformand |
Arne Rasmussen | 01.03.2006 | 05.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
James Charles Webster | 14.09.2005 | 17.02.2014 | formand |
Stephen Hare | 26.01.2005 | 21.07.2006 | næstformand |
Stephen Clive Harris | 04.07.2003 | 14.09.2005 | formand |
Ilse Højbro Madsen | 04.09.2002 | 07.05.2014 | suppleant |
Peter Gaardsdal | 04.09.2002 | 01.03.2013 | suppleant |
Klaus Elk | 04.09.2002 | 01.03.2006 | suppleant |
Hans Daniel Nilsson | 09.07.2002 | 04.07.2003 | formand |
Karl Kristian Nielsen | 24.05.2002 | 31.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
James Arthur Richard Boyd | 20.09.2001 | 06.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
James Anthony Otter | 14.09.2001 | 09.07.2002 | formand |
Nils Utke Foss | 15.06.2001 | 28.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stenbjerre | 15.06.2001 | 28.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Graham Zacharias | 15.09.2000 | 26.01.2005 | næstformand |
Søren Otto Burchardt | 15.09.2000 | 07.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ole Håkonsson | 15.09.2000 | 31.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ole Håkonsson | 15.09.2000 | 15.09.2000 | næstformand |
Erich Werner Georg | 29.03.2000 | 15.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Knut Staubo Langmack | 01.07.1999 | 28.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Werner Lotz | 23.10.1996 | 29.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jurgen Repenning | 23.10.1996 | 24.09.1997 | næstformand |
Wolfgang Wilhelm Helmut Kindler | 30.01.1996 | 15.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erling Bille | 23.05.1995 | 30.01.1996 | suppleant |
Dieter Heinz Willasch | 01.01.1995 | 15.09.2000 | formand |
Susanne D Niedhof | 01.01.1995 | 30.01.1996 | næstformand |
Jan Berg | 11.03.1992 | 23.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christophersen | 01.01.1992 | 01.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Karl-Erik Rasmussen | 03.09.1957 | 07.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Sonja Brinkland | 03.09.1957 | 04.09.2002 | suppleant |
Knut Staubo Langmack | 03.09.1957 | 10.04.2000 | suppleant |
Morten Søltoft | 03.09.1957 | 01.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Nils Utke Foss | 03.09.1957 | 23.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stenbjerre | 03.09.1957 | 23.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Gerhard Widl | 03.09.1957 | 26.01.1995 | formand |
Hans-Peter Nottrodt | 03.09.1957 | 26.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Peter Michael Briese | 03.09.1957 | 31.08.1993 | formand |
Udo Gunther Werner Stark | 03.09.1957 | 31.08.1993 | næstformand |
Jon Sigurd Ottersen | 03.09.1957 | 30.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Nils Utke Foss | 03.09.1957 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stenbjerre | 03.09.1957 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Niels Birke Brüel | 03.09.1957 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Kjær | 03.09.1957 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Regnar Jensen | 03.09.1957 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ib Svend Buchmann | 03.09.1957 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Aage Courrech-Nielsen | 03.09.1957 | 01.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christophersen | 03.09.1957 | 01.01.1992 | suppleant |
Hanne Buchmann | 03.09.1957 | 25.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Kjær | 03.09.1957 | 25.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Per Vilhelm Brüel | 03.09.1957 | 16.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Finn Werner Rasmussen | 03.09.1957 | 03.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Finn Østerberg Nygaard | 03.09.1957 | 03.12.1990 | suppleant |