Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Løw Invest ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: LØW HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Britt Løw-Larsen, Jan Løw-Larsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Kurt Løw-Larsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom til udlejning samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Vedtægter: 2011-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Direktion: Kurt Løw-Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-30 fjernes Bestyrelse: Ole Regnar Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-05-01 tilføjes Legale ejere: LØW HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2007-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kurt Løw-Larsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 70, 8643 Ans By (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 70, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Legale ejere: Christian Lund Andersen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2006-12-12 tilføjes Reelle ejere: Christian Lund Andersen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2005-05-31 tilføjes Bestyrelse: Hanne Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 fjernes Bestyrelse: Hans Asgar Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 tilføjes Direktion: Christian Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 fjernes Direktion: Hanne Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2005-04-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-16)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-16)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Zethner-Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-21 tilføjes Bestyrelse: Hans Asgar Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1998-08-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 70, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-22 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Zethner-Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-03-22 tilføjes Direktion: Hanne Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-03-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-22 tilføjes Navne: KONGENSBRO KRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1983-03-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)