Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Pandrup | 21.04.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Pandrup | 13.04.2021 | 21.04.2022 | adm. dir |
Erik Pandrup | 01.07.2005 | 13.04.2021 | direktør |
Søren Max Nielsen | 01.03.1969 | 01.09.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Pandrup | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Hackmand Larsen | 14.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Prytz Sørensen | 22.12.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Pandrup | 13.04.2021 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tuk Asger Hartmann | 28.02.2013 | 14.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ejvind Skov | 28.02.2013 | 22.12.2020 | formand |
Ole Juul Jørgensen | 10.12.2007 | 28.02.2013 | formand |
Erik Pandrup | 01.09.2005 | 13.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Max Nielsen | 01.09.2005 | 29.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bøgh Andersen | 01.03.1969 | 30.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Søren Max Nielsen | 01.03.1969 | 01.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Hansen | 01.03.1969 | 19.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Sonni Meinertz | 01.03.1969 | 05.01.1988 | bestyrelsesmedlem |