Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Hessellund | 01.06.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Zacho Jørgensen | 15.06.2010 | 01.06.2018 | adm. dir |
Anders Nielsen | 03.03.2000 | 01.03.2006 | direktør |
Jørgen Krab Jørgensen | 10.06.1997 | 15.06.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Bro | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lone Teist | 01.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Ville | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hansen | 22.05.2023 | formand |
Jens Ejner Christensen | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Sikær Kristensen | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vind | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stephanie Skovgaard Storbank | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lund | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Pedersen | 17.05.2021 | suppleant |
Robert Aakjær Mortensen | 15.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Puggaard Kristensen | 15.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Wittrup Willumsen | 13.08.2013 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Kjer Hansen | 01.01.2022 | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Diana Susanne Skov | 17.05.2021 | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lone Teist | 17.05.2021 | 30.09.2023 | suppleant |
Hanne Pernille Arentoft | 17.05.2021 | 31.10.2022 | suppleant |
Tonny Bech Jensen | 17.05.2021 | 31.08.2021 | suppleant |
Steen Wrist Ørts | 01.01.2021 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Elsig-Pedersen | 10.01.2018 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Meiling Hansen | 15.05.2017 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jonas-Tobias Andersen | 15.05.2017 | 17.05.2021 | suppleant |
Michael Christian Thøgersen | 15.05.2017 | 17.05.2021 | suppleant |
Jan Holm Jeppesen | 15.05.2017 | 17.05.2021 | suppleant |
Kenneth Pedersen | 15.05.2017 | 16.05.2021 | suppleant |
Jørn Pedersen | 02.01.2014 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sønderby Westphal Sørensen | 02.01.2014 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peschardt | 02.01.2014 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Bjerregaard Jørgensen | 02.01.2014 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Clas Nylandsted Andersen | 16.05.2013 | 22.05.2023 | formand |
Jan Ole Kjeld Skov | 16.05.2013 | 15.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Allan Thomassen Hull | 16.05.2013 | 15.05.2017 | suppleant |
Karsten Regner Callesen | 16.05.2013 | 15.05.2017 | suppleant |
Poul Erik Peterssøn Jellinge | 16.05.2013 | 15.05.2017 | suppleant |
Jan Holm Jeppesen | 16.05.2013 | 14.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Puggaard Kristensen | 16.05.2013 | 14.05.2017 | suppleant |
Kenny Bruun Dupont Olsen | 04.02.2013 | 02.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Terkilsen | 03.12.2010 | 02.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ib Due Kristensen | 12.01.2010 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Arne Hansen Sigtenbjerggaard | 12.01.2010 | 10.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bent Bechmann | 12.01.2010 | 02.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kruse Banke | 12.01.2010 | 04.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Michael Christian Thøgersen | 16.04.2009 | 14.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Robert Aakjær Mortensen | 16.04.2009 | 16.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bo Kristensen | 16.04.2009 | 16.05.2013 | suppleant |
Jan Ole Kjeld Skov | 16.04.2009 | 16.05.2013 | suppleant |
Carsten Egedal | 16.04.2009 | 16.05.2013 | suppleant |
Anne-Grete Voss Bendixen | 16.04.2009 | 16.05.2013 | suppleant |
Jan Trøjborg | 02.01.2007 | 03.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Steiner Jensen | 02.01.2007 | 12.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Thulesen Dahl | 02.01.2007 | 12.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Leif Skov | 26.04.2006 | 02.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Claus Nymann | 01.04.2006 | 16.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Leif Mørck | 16.12.2005 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Hansen | 13.05.2005 | 16.05.2013 | formand |
Per Bødker Andersen | 13.05.2005 | 12.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Otto Herskind Jørgensen | 13.05.2005 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Paul Hauge | 07.04.2005 | 16.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Vendelbo Melsen | 07.04.2005 | 16.04.2009 | suppleant |
Niels Nørgaard Poulsen | 07.04.2005 | 16.04.2009 | suppleant |
Sigmund Sort | 07.04.2005 | 16.04.2009 | suppleant |
Kenneth Søgaard Nymann | 07.04.2005 | 01.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Preben Jensen | 01.07.2002 | 12.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Maria Friis | 01.07.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Preben Jensen | 01.07.2002 | 01.07.2002 | suppleant |
Leif Mørck | 31.01.2002 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Pierre Topaz | 31.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Svend Brodersen | 18.01.2002 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ib Due Kristensen | 18.01.2002 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Wissing Aarup | 18.01.2002 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Finn Bjerg | 18.01.2002 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Per Mølgaard Thorsen | 18.01.2002 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ove Erling Nielsen | 18.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Arne Hansen Sigtenbjerggaard | 18.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Jette Yvonne Seidenschnur | 18.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Olaf Haahr | 18.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Margit Vestbjerg | 18.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Bodil Post | 18.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Frank Rundstrøm | 18.01.2002 | 13.05.2005 | suppleant |
Per Mølgaard Thorsen | 18.01.2002 | 18.01.2002 | suppleant |
Lisbet Bennike | 18.01.2001 | 13.05.2005 | suppleant |
Lisbeth Beckmann Poulsen | 18.01.2001 | 13.05.2005 | suppleant |
Grete Schmidt | 25.05.2000 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Buhelt Thomsen | 25.05.2000 | 16.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Lybker Skjødt Jensen | 25.05.2000 | 13.05.2005 | suppleant |
Ove Fjordside Jensen | 25.05.2000 | 13.05.2005 | suppleant |
Jens Peter Slyngborg Madsen | 25.05.2000 | 13.05.2005 | suppleant |
Johnny Michael Jonas | 25.05.2000 | 13.05.2005 | suppleant |
Mikael Nørby Nielsen | 25.05.2000 | 13.05.2005 | suppleant |
Robert Aakjær Mortensen | 25.05.2000 | 13.05.2005 | suppleant |
Finn Larsen | 25.05.2000 | 13.05.2005 | suppleant |
Allan Thomassen Hull | 25.05.2000 | 07.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bo Kristensen | 25.05.2000 | 07.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Regner Callesen | 25.05.2000 | 07.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Otto Michael Rasmussen | 25.05.2000 | 07.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Britt Sabroe Lund | 25.05.2000 | 07.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Finn Jakobsen | 25.05.2000 | 07.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Lagoni Thomsen | 25.05.2000 | 30.09.2001 | suppleant |
Knud Vestergaard Rasmussen | 18.02.1998 | 28.01.2002 | suppleant |
Boye Andreasen | 18.02.1998 | 18.01.2002 | suppleant |
Bjarne Albæk | 16.01.1998 | 16.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nørgaard Andersen | 16.01.1998 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Villy Jens Kristian Dahl Johansen | 16.01.1998 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Frede Bundgaard | 16.01.1998 | 13.05.2005 | suppleant |
Iver Kirk Schriver | 16.01.1998 | 13.05.2005 | suppleant |
Dora Marie Gamborg Rossen | 16.01.1998 | 13.05.2005 | suppleant |
Mads Madsen | 16.01.1998 | 28.01.2002 | suppleant |
Jørgen Frede Knudsen | 16.01.1998 | 18.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Peder Kolby Pedersen | 16.01.1998 | 18.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Gert Eg | 16.01.1998 | 18.01.2002 | suppleant |
Tage Kjær Lauridsen | 16.01.1998 | 18.01.2002 | suppleant |
Leif Mørck | 16.01.1998 | 18.01.2002 | suppleant |
Arne Vestergaard Lade | 16.01.1998 | 18.01.2002 | suppleant |
Bjarne Albæk | 16.01.1998 | 16.01.1998 | suppleant |
Jørgen Frede Knudsen | 16.01.1998 | 16.01.1998 | suppleant |
Bent Bechmann | 10.06.1997 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Anker Christensen | 10.06.1997 | 26.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henning Jensen | 10.06.1997 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Vilhelm Aamand Hansen | 10.06.1997 | 13.05.2005 | suppleant |
Erik Kristian Tychsen | 10.06.1997 | 01.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Erik Rasmussen | 10.06.1997 | 25.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Knud Harring Boll | 10.06.1997 | 28.01.2002 | suppleant |
Doris Merete Nielsen | 10.06.1997 | 28.01.2002 | suppleant |
Vagn Vejen Petersen | 10.06.1997 | 18.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Gerhard Køppen | 10.06.1997 | 18.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lisbet Bennike | 10.06.1997 | 18.01.2002 | suppleant |
Jens Christian Thulstrup | 10.06.1997 | 18.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Frede Bundgaard | 10.06.1997 | 27.01.1998 | suppleant |
Henning Toftlund Hansen | 10.06.1997 | 16.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Curt Anders Christian Bøgehøj Nielsen | 10.06.1997 | 16.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Finn Bjerg | 10.06.1997 | 16.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skov Christensen | 10.06.1997 | 16.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Tove Marie Sørensen | 10.06.1997 | 16.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ove Erling Nielsen | 10.06.1997 | 16.01.1998 | suppleant |
Agnes Tellerup | 10.06.1997 | 16.01.1998 | suppleant |
Aage Christiansen Schmidt | 10.06.1997 | 16.01.1998 | suppleant |
Margit Vestbjerg | 10.06.1997 | 16.01.1998 | suppleant |
Peder Bang Jakobsen | 10.06.1997 | 16.01.1998 | suppleant |
Karen Johanne Klint | 10.06.1997 | 16.01.1998 | suppleant |
Kaj Holger Juhl | 10.06.1997 | 16.01.1998 | suppleant |