Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 fjernes Navne: LINDBLAD VVS & ENTREPRENØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-02-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-10 fjernes Direktion: René Lindblad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 fjernes Revisor: Flemming Bølling Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-29 tilføjes Direktion: René Lindblad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 fjernes Direktion: Freddy Peter Lindblad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive VVS- og Entreprenørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Vedtægter: 1995-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 tilføjes Navne: LINDBLAD VVS & ENTREPRENØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-10 fjernes Navne: METOCOM FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-10 fjernes Direktion: Gert Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-30 tilføjes Navne: METOCOM FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-29 fjernes Navne: METRONOME HASLER COMMUNICATIONS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 fjernes Bestyrelse: Gert Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-14 tilføjes Bestyrelse: Gert Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-14 tilføjes Direktion: Gert Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-14 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-14 tilføjes Navne: METRONOME HASLER COMMUNICATIONS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-11-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-14 tilføjes Revisor: Flemming Bølling Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)