Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-10-04 fjernes Navne: SKOVLUNDE BOLIGHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebjerghaven 18, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Direktion: Carl Otto Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Revisor: Johannes Anker Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-31 tilføjes Vedtægter: 1984-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebjerghaven 18, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Direktion: Carl Otto Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Navne: SKOVLUNDE BOLIGHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Revisor: Johannes Anker Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)