Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej Nord 1, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-19 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-19 fjernes Navne: DANSK BAANDVÆVERI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Boll (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Direktion: Anders Boll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej Nord 1, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Boll (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Anna Ingrid Vendela Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Anders Boll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Roald Aslak Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation af possement- magerartikler og lignende (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: KNUD ERIK OXGREN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Vedtægter: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellekær 6, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Aslak Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-24 fjernes Bestyrelse: Aslak Lauersen Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 fjernes Direktion: Aslak Lauersen Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekær 6, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-03-28 tilføjes Bestyrelse: Aslak Lauersen Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-03-28 tilføjes Direktion: Aslak Lauersen Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-03-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-03-28 tilføjes Navne: DANSK BAANDVÆVERI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-03-28 tilføjes Revisor: KNUD ERIK OXGREN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)