Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Olaf Pepke Pedersen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Larsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Mørk Lauridsen(virk.: 32) | 12,50 % | 15,63 % | 18,75 % | 28,13 % |
Sine Ydun Larsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorte Marianne Olesen(virk.: 29) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,45 % |
Klaus Bock(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sven Frøkjær(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anja Cetti Andersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henning Haack(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,04 % | 5,05 % | 6,06 % | 10,10 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Larsen | 01.01.2007 | Ermelundsvej 123, 2820 Gentofte |
Ole Mørk Lauridsen | 01.01.2007 | Kjærbovænge 76, 3520 Farum |
Jens Olaf Pepke Pedersen | 01.01.2007 | Mosevej 21, 3450 Allerød |
Sven Frøkjær | 01.01.2007 | Solvej 6, 2840 Holte |
Dorte Marianne Olesen | 01.01.2007 | Ved Bommen 9, 2820 Gentofte |
Anja Cetti Andersen | 01.05.2018 | Rahbeks Alle 32, 1801 Frederiksberg C |
Henning Haack | 10.01.2019 | Birkevej 7, 4700 Næstved |
Sine Ydun Larsen | 01.07.2020 | Orchidevej 30, 3450 Allerød |
Klaus Bock | 01.11.2022 | Ved Højmosen 88, 2970 Hørsholm |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Selskabet for Naturlærens Udbredelse | 23052717 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.09.2013 | 9,70 (km) | Vermundsgade 5, 2100 København Ø | Matematiktorvet 303B, 2800 Kgs. Lyngby |
12.04.2016 | 0,00 (km) | Matematiktorvet 303B, 2800 Kgs. Lyngby | Matematiktorvet 303B, 2800 Kgs. Lyngby |
Selskabet for Naturlærens Udbredelse. |
Sidst opdateret den 22.12.2022 og angivet som gældende fra 21.12.2022 (637 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SELSKABET FOR KIRKELIG KUNST | 63185914 |
Selskabet For Københavns Historie | 25322436 |
Selskabet for Maskinteknisk Proces og produktionsteknik (ATV-SEMAPP) | 31988004 |
Selskabet for Natur & Oplevelser | 41152303 |
Selskabet for Naturlærens Udbredelse | 23052717 |
SELSKABET FOR NYDAMFORSKNING | 13789533 |
Selskabet For Old English Bulldog | 41576898 |
Selskabet for Psykoterapi | 39311631 |
SELSKABET FOR RATIONEL ALMEN PLANLÆGNING. FOND | 40532528 |
Selskabet for Samtidshistorisk Forskning | 41519282 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Olaf Pepke Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rasmus Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ole Mørk Lauridsen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 |
Sine Ydun Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dorte Marianne Olesen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Klaus Bock(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Sven Frøkjær(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Anja Cetti Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Henning Haack(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 34 % | 0 % | 1 % | 10 % | 27 % | 27 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Olaf Pepke Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rasmus Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ole Mørk Lauridsen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 3 | 1 | 4 |
Sine Ydun Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dorte Marianne Olesen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 1 | 25 |
Klaus Bock(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 2 |
Sven Frøkjær(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 5 |
Anja Cetti Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 5 |
Henning Haack(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 48 | 4 | 9 | 48 |
Pct. | 44 % | 4 % | 8 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |