Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne |
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-16 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@frontier.as (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-16 fjernes Navne: FRONTIER DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-16 fjernes Bestyrelse: Thorkil Lodahl Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 fjernes Direktion: Peter Munck Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@frontier.as (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-30 fjernes Bestyrelse: Paul Marcus Gazan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 fjernes Bestyrelse: Tom Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-06 fjernes Revisor: Leif Edmund Holst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-21 fjernes Direktion: Thorkil Lodahl Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-09 tilføjes Navne: FRONTIER DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-08 fjernes Navne: FRONTIER BROADCAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-08 tilføjes Bestyrelse: Tom Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vekselerer- og bankierforretning, samt investerings- og finansieringsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed tillige med development, audio/ visuel-produktion,-behandling, distribution og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan have interesser i andre selskaber med lignende formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Vedtægter: 1997-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-29 tilføjes Revisor: Leif Edmund Holst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-29 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET PELAGOS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Binavne: INVESTERINGSAKTIESELSKABET LYNGHEDEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Navne: FRONTIER BROADCAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-13 fjernes Navne: A/S AF 16/1 1964, AABYHØJ (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Thorbjørn Lawaetz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-13 fjernes Direktion: Birgit Johanne Lawaetz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 302.950,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-01-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Thorbjørn Lawaetz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-01-16 tilføjes Binavne: INVESTERINGSAKTIESELSKABET LYNGHEDEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-01-16 tilføjes Direktion: Birgit Johanne Lawaetz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-01-16 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-01-16 tilføjes Navne: A/S AF 16/1 1964, AABYHØJ (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1964-01-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-01-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-01-16 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET PELAGOS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)