Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-07-03 fjernes Binavne: HANDELS- OG VURDERINGSSELSKABET AF 4. JULI 1969 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-29 fjernes Direktion: Jens Ole Vejsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-29 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 4. JULI 1969 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2006-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2006-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 25, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, fabrikation, udførelse af vurderingsforretninger og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Vedtægter: 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: G & N REVISIONSSELSKAB, JAN NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 fjernes Bestyrelse: Orla Lund Ankersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Binavne: HANDELS- OG VURDERINGSSELSKABET AF 4. JULI 1969 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Binavne: HANDELS- OG VURDERINGSSELSKABET AF 4. JULI 1969 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Revisor: G & N BOGFØRINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-14 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 4. JULI 1969 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-13 fjernes Navne: OLE VEJSAGER MASKINER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1969-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 25, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-07-04 tilføjes Bestyrelse: Orla Lund Ankersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-04 tilføjes Binavne: HANDELS- OG VURDERINGSSELSKABET AF 4. JULI 1969 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-04 tilføjes Direktion: Jens Ole Vejsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-07-04 tilføjes Navne: OLE VEJSAGER MASKINER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1969-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-04 tilføjes Revisor: G & N BOGFØRINGSSERVICE ApS, DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer, G & N REVISIONSSELSKAB, JAN NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)