Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gustav Stig Lind | 06.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gustav Lind | 23.01.1976 | 06.05.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Peter Emil Timm | 13.05.2015 | formand |
Gustav Stig Lind | 09.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gustav Lind | 23.05.2019 | 06.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lissie Lind | 13.05.2015 | 05.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mirian Lind | 13.05.2015 | 29.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Emil Timm | 30.05.2013 | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gustav Lind | 09.12.2010 | 13.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lissie Lind | 09.12.2010 | 12.05.2015 | formand |
Mirian Lind | 09.12.2010 | 30.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anders Martin Hansen | 28.04.1998 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jens Arne Andersen | 01.04.1996 | 31.05.1999 | suppleant |
Kaj Justesen | 01.04.1996 | 31.05.1999 | suppleant |
Gustav Stig Lind | 16.05.1995 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bräuner | 23.01.1976 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Lissie Lind | 23.01.1976 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Vagn-Christian Sebbelin | 23.01.1976 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Finn Anton Sørensen | 23.01.1976 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Lund Kristensen | 23.01.1976 | 28.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Christian Appel Wiuff | 23.01.1976 | 01.04.1996 | suppleant |
Gustav Lind | 23.01.1976 | 16.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Per Bach Pedersen | 23.01.1976 | 04.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
Vagn-Christian Sebbelin | 23.01.1976 | 04.01.1994 | suppleant |