Formål |
---|
Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed af hvilken som helst art i ind- og udland, herunder med køb og salg af bunkers og smøreolie, samt at eje kapital-andele eller andre ejerandele i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksom-heder, og anden hermed beslægtet virksomhed. |
Sidst opdateret den 18.05.2015 og angivet som gældende fra 18.05.2015 (3419 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed af hvilken som helst art i ind- og udland, herunder med køb og salg af bunkers og smøreolie, samt at eje kapital-andele eller andre ejerandele i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksom-heder, og anden hermed beslægtet virksomhed | 18.05.2015 | |
Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed af hvilkensomhelst art i ind- og udland, herunder særligt som skibs- og linieagentur, men det har også til formål at drive skibsfart og lignende virksomhed samt handel og industriel virksomhed i ind- og udland indenfor de grænser, bestyrelsen finder rigtig | 09.05.2014 | 17.05.2015 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 25.10.1962 (22617 dage). |
Branche |
---|
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (467100). |
Sidst opdateret den 21.05.2012 og angivet som gældende fra 15.08.2010 (5156 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (467100) | 15.08.2010 | |
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 01.01.2008 | 14.08.2010 |
Ikke-finansielle holdingselskaber (741500) | 01.05.2001 | 31.12.2007 |
Speditørvirksomhed (634020) | 25.10.1962 | 30.04.2001 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 25.10.1962 (22617 dage). |
Revisor |
---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 29.05.2012 (4503 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 29.05.2012 | |
Green IV ApS | 27.05.2009 | 29.05.2012 |
Gert Fisker Tomczyk. | 23.04.2003 | 27.05.2009 |
Jørgen Frank Jakobsen. | 25.10.1962 | 23.04.2003 |
Aksel Niels Runge Johansen. | 25.10.1962 | 06.04.1998 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 25.10.1962 (22617 dage). |
Telefonnummer |
---|
33633363. |
Sidst opdateret den 01.04.2000 og angivet som gældende fra 23.01.2000 (9013 dage). |
Navne |
---|
Maersk Oil Trading and Investments A/S. |
Sidst opdateret den 03.12.2018 og angivet som gældende fra 01.12.2018 (2126 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 01.12.2018 | |
MAERSK A/S | 03.01.1989 | 30.11.2018 |
MAERSK LINE A/S (MAERSK LINE LTD.) | 25.10.1962 | 02.01.1989 |
Binavne |
---|
Maersk Growth A/S. |
Sidst opdateret den 11.07.2022 og angivet som gældende fra 11.07.2022 (808 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Maersk Growth A/S | 11.07.2022 | |
A/S THE TANGANYIKA PLANTING CO. LTD | 25.10.1962 | |
DAMPSKIBSSELSKABET AF 1960 AKTIESELSKAB | 25.10.1962 | |
MAERSK LINE A/S | 25.10.1962 | 02.04.2014 |
MAERSK LINE LTD. A/S | 25.10.1962 | 02.04.2014 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. |
Sidst opdateret den 18.05.2015 og angivet som gældende fra 18.05.2015 (3419 dage). |
Fortolkning (2 tegningsmuligheder) |
---|
1 direktør + 1 bestyrelsesmedlem |
2 bestyrelsesmedlemmer + |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening | 18.05.2015 | |
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller med et medlem af bestyrelsen | 09.05.2014 | 17.05.2015 |
Bibranche |
---|
Arkitektvirksomhed. |
Sidst opdateret den 28.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6113 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Arkitektvirksomhed | 01.01.2008 | |
Arkitektvirksomhed | 01.01.1970 | 30.12.2007 |