Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Asger Brøndum | 23.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Brøndum | 15.11.1976 | 23.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Brøkner | 15.11.1976 | 16.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Frank Brøndum | 15.11.1976 | 16.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ole Preben Bielefeldt | 15.11.1976 | 16.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vorsholt | 15.11.1976 | 16.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Emil Jensen | 15.11.1976 | 22.08.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Horstmann | 15.11.1976 | 25.10.1988 | bestyrelsesmedlem |