Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Ørskov | 05.03.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oda Iris Englund | 01.07.1958 | 05.03.1997 | direktør |
Birgitte Ulrich Høyer | 01.07.1958 | 22.06.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svend Peder Falk-Rønne | 01.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Wøldiche | 01.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Claus Ørskov | 22.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Voegeding | 05.03.1997 | 01.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bent Bone Falk Rønne | 13.03.1996 | 01.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lise Voegeding | 22.06.1993 | 13.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Oda Iris Englund | 01.07.1958 | 05.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Lauritsen | 01.07.1958 | 22.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Ulrich Berthelsen | 01.07.1958 | 22.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Møgelgaard | 01.07.1958 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Dam | 01.07.1958 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |