Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 1253 København K (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 1253 København K (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2002-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 37, 1., 1253 København K (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 37, 1., 1253 København K (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2000-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2000-11-27)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1970-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2000-11-27)
Den 1970-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-01 tilføjes Navne: GROSSERER ANDREAS COLLSTROP OG SØNRUDOLF COLLSTROPS MINDELEGAT - AFDELING A (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1970-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)