Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Boe Mortensen | 07.11.1997 | 01.08.2000 | direktion |
Jesper Rosenberg Stokholm | 17.11.1966 | 27.10.1997 | direktion |
Søren Rudbeck | 17.11.1966 | 07.12.1994 | direktion |
Bent Knie-Andersen | 17.11.1966 | 23.11.1992 | direktion |
Ole Suhrholm | 17.11.1966 | 23.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Boe Mortensen | 07.11.1997 | 01.08.2000 | bestyrelse |
Jakob Mark Thorsen | 17.11.1966 | 01.08.2000 | bestyrelse |
Bent Knie-Andersen | 17.11.1966 | 01.08.2000 | formand |
Jesper Rosenberg Stokholm | 17.11.1966 | 27.10.1997 | bestyrelse |
Claus Poulsen | 17.11.1966 | 25.11.1994 | bestyrelse |
Ole Suhrholm | 17.11.1966 | 23.04.1991 | bestyrelse |
Peter Werner Jerving | 17.11.1966 | 23.04.1991 | bestyrelse |
Jens Tarp | 17.11.1966 | 19.02.1990 | bestyrelse |
Jørgen Gorrissen | 17.11.1966 | 21.03.1989 | bestyrelse |