Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Thomsen | 01.01.2019 | adm. dir |
Inge Grønvold | 30.09.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Østergaard | 01.10.2009 | 01.01.2019 | adm. dir |
Christian Merrild | 18.09.2024 | 30.03.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tristan Nicolai Boserup | 01.06.2020 | 02.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Thomsen | 01.06.2020 | 02.12.2021 | formand |
Jens Ditlev Lauritzen | 20.04.2009 | 30.09.2009 | formand |
Ib Møller Sørensen | 10.03.2009 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Riis Moltved | 10.03.2009 | 30.09.2009 | suppleant |
Bendt Bendtsen | 09.02.2009 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kim Roesdahl Petersen | 01.09.2007 | 31.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Jessing | 20.03.2006 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Anders Refsgaard | 20.03.2006 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mette Skoubo Andersen | 20.03.2006 | 30.09.2009 | suppleant |
Richard Berg-Larsen | 20.03.2006 | 30.09.2009 | suppleant |
Mai Vedel | 20.03.2006 | 01.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kim Roesdahl Petersen | 20.03.2006 | 01.09.2007 | suppleant |
Michael Betto Vibe Fiorini | 09.04.2003 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Peter Jensen | 09.04.2003 | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ib Nielsen | 19.04.2002 | 20.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Sandstrøm | 19.04.2002 | 20.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Drachmann | 19.04.2002 | 20.03.2006 | suppleant |
Hans-Henrik Ahrenst | 19.04.2002 | 20.03.2006 | suppleant |
Martin Nielsen | 19.04.2002 | 20.03.2006 | suppleant |
Karen Kirsten Lauritzen Bay | 27.04.2001 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Secher Fisch-Thomsen | 27.04.2001 | 11.04.2009 | formand |
Jørgen Frederik Wesenberg-Lund | 27.04.2001 | 22.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Niels Wilhelm Holm | 27.04.2001 | 09.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bach | 27.04.2001 | 09.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ottosen | 13.11.2000 | 19.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Benny Falk | 06.03.2000 | 11.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
John Kongsted Pedersen | 27.05.1998 | 19.04.2002 | suppleant |
Ivar Samren | 27.05.1998 | 27.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ottosen | 27.05.1998 | 13.11.2000 | suppleant |
Ole Rendbæk | 27.05.1998 | 22.05.2000 | suppleant |
Benny Falk | 27.05.1998 | 06.03.2000 | suppleant |
Teddy Kær Jacobsen | 02.12.1997 | 27.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Teddy Kær Jacobsen | 02.12.1997 | 02.12.1997 | suppleant |
Jill Mildred Melby | 13.05.1997 | 27.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Gerhard Albrechtsen | 13.05.1997 | 27.04.2001 | næstformand |
Birgit Aagaard-Svendsen | 13.05.1997 | 27.05.1998 | næstformand |
Ole Rendbæk | 13.05.1997 | 02.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ejgil Kromann | 18.09.2024 | 20.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Birger Nielsen | 18.09.2024 | 19.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Steen Riisgaard | 18.09.2024 | 27.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Michael Christiansen | 18.09.2024 | 27.04.2001 | formand |
Jørgen Thomsen | 18.09.2024 | 31.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bent Østergaard | 18.09.2024 | 27.05.1998 | suppleant |
Asger Kristoffer Frederiksen | 18.09.2024 | 27.05.1998 | suppleant |
Mogens Torben Pedersen | 18.09.2024 | 27.05.1998 | suppleant |
Niels Wilhelm Holm | 18.09.2024 | 13.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Inge Lise Loft | 18.09.2024 | 13.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bach | 18.09.2024 | 13.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Krower Laursen | 18.09.2024 | 04.10.1996 | formand |
Bendt Oluf Rørsted | 18.09.2024 | 04.10.1996 | suppleant |
Keld Nielsen | 18.09.2024 | 31.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Simon Palm | 18.09.2024 | 31.05.1996 | suppleant |
Otto Bertel Christensen | 18.09.2024 | 17.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Torben Pedersen | 18.09.2024 | 25.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Birte Østergaard Økjær | 18.09.2024 | 25.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Tage Nielsen | 18.09.2024 | 25.05.1994 | suppleant |
Peder Julan | 18.09.2024 | 25.05.1994 | suppleant |
Jørgen Thomsen | 18.09.2024 | 25.05.1994 | suppleant |
Arne Engel | 18.09.2024 | 20.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ib Kjellerup Mikkelsen | 18.09.2024 | 18.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Willem Kulk | 18.09.2024 | 18.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Niels Mølgaard | 18.09.2024 | 18.04.1990 | suppleant |
Carsten Nielsen | 18.09.2024 | 18.04.1990 | suppleant |
Per Schmidt | 18.09.2024 | 16.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Olav Grue | 18.09.2024 | 16.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Hammelore Margarete Leichner | 18.09.2024 | 16.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Einar Nicolaisen Møller | 18.09.2024 | 16.05.1989 | formand |
Aage Erling Jensen | 18.09.2024 | 16.05.1989 | suppleant |