Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er formueadministration og dermed beslægtet virksomhed | 20.11.1995 | 10.01.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.01.2000 | 10.01.2000 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.06.1999 | 09.01.2000 |
NORMAL | 30.09.1982 | 07.06.1999 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Finansieringsvirksomhed i øvrigt (652395) | 30.09.1982 | 10.01.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 01.10.1998 | 10.01.2000 |
John Barnkob. | 30.09.1982 | 01.10.1998 |
Poul Erik Vennekilde. | 30.09.1982 | 15.09.1988 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
80 | 30.09.1982 | 10.01.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
ANPARTSSELSKABET HELLERUPVEJ 14 | 25.11.1995 | 10.01.2000 |
HELLERUP KLINIK FOR FYSIOTERAPI OG MEDICINSK TRÆNINGSCENTER, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER, ApS | 18.10.1990 | 24.11.1995 |
INVESTERINGSSELSKABET AF 22. JANUAR 1964 ApS | 30.09.1982 | 17.10.1990 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 20.11.1995 | 10.01.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |