Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2001-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Benediktsgade 2, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 fjernes Direktion: Allan Mathias Slaikjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 fjernes Navne: CANDLELIGHT. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FOGH & MØLGAA RD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-24 fjernes Revisor: Niels Erik Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsdrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 tilføjes Vedtægter: 1996-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 tilføjes Navne: CANDLELIGHT. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-15 fjernes Navne: CENTRAL SPRINKLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-13 tilføjes Direktion: Allan Mathias Slaikjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 fjernes Direktion: Hans Jakob Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Revisor: Niels Erik Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 fjernes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 fjernes Bestyrelse: Hans Jakob Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 fjernes Bestyrelse: Verner Priess Loft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktsgade 2, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-03 tilføjes Bestyrelse: Verner Priess Loft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Direktion: Hans Jakob Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-03 tilføjes Navne: CENTRAL SPRINKLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S, REVISIONSFIRMAET FOGH & MØLGAA RD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)