Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Binavne | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 1-3, 1250 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 13. OKTOBER 1967 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skibsfinansierings- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 13. OKTOBER 1967 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-23 fjernes Navne: AKTIESELSKABET DANSK SKIBSFINANSIERING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Vedtægter: 2006-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Bestyrelse: Bo Jagd (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Direktion: Erling Rolf Garrelts (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Binavne: DANISH SHIP FINANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: danmarks@skibskredit.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: danmarks@skibskredit.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-15 tilføjes Bestyrelse: Erik Ingvar Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Bestyrelse: Stig Kaare Lyngsie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Direktion: Erling Rolf Garrelts (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Direktion: Stig Kaare Lyngsie (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 fjernes Direktion: Bo Jagd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Bestyrelse: Bo Jagd (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Berg Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Direktion: Bo Jagd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Revisor: PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Bestyrelse: Bent Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Direktion: Stig Kaare Lyngsie (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Bestyrelse: Kjeld Palm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Direktion: Torben Vagn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Bestyrelse: Stig Kaare Lyngsie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Direktion: Hakon Mogens Fjeldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 fjernes Bestyrelse: Henning Axel Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 fjernes Direktion: Henning Axel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 fjernes Bestyrelse: Jørgen Berg Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 1-3, 1250 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-10-13 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Berg Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-10-13 tilføjes Binavne: DANISH SHIP FINANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-10-13 tilføjes Direktion: Henning Axel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-10-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-10-13 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET DANSK SKIBSFINANSIERING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-10-13 tilføjes Revisor: PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)