Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-09-22 fjernes Binavne: TEJN FISKEINDUSTRI EXPORT A/S, TEJN FISKEINDUSTRI A/S, HANSTHOLM FISKEINDUSTRI EXPORT A/S, ESPERSEN EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-17 fjernes Bestyrelse: Henrik Edvard Munk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Direktion: Klaus Beyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-17 fjernes Navne: ESPERSEN FERSK FISK A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Bestyrelse: Ole Keilberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 fjernes Bestyrelse: Palle Nimb (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Direktion: Klaus Beyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 fjernes Direktion: Palle Nimb (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikations-, handels-, speditør- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Vedtægter: 2012-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: ESPERSEN FERSK FISK A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-06-30 fjernes Navne: TEJN FISKEINDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Bestyrelse: Palle Nimb (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Bestyrelse: Asger Kastbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Direktion: Palle Nimb (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Direktion: Klaus Beyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-25 tilføjes Bestyrelse: Vagn Thorup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 fjernes Bestyrelse: Arne Charles Rindom Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Bestyrelse: Asger Kastbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Espersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Klaus Beyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Direktion: Henrik Espersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Espersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Bestyrelse: Sven Gunnar Schough (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Espersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Bestyrelse: Gunnar Rixen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-05 tilføjes Navne: TEJN FISKEINDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-04 fjernes Navne: A. ESPERSEN EXPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-05 fjernes Bestyrelse: Karl Ravn Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-08 tilføjes Bestyrelse: Karl Ravn Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Binavne: TEJN FISKEINDUSTRI EXPORT A/S, TEJN FISKEINDUSTRI A/S, HANSTHOLM FISKEINDUSTRI EXPORT A/S, ESPERSEN EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Direktion: Henrik Espersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-08 tilføjes Navne: A. ESPERSEN EXPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1982-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)