Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Sørensen | 09.01.2008 | 01.07.2010 | direktion |
Jørgen Ejlskov | 01.01.2004 | 09.01.2008 | direktion |
Anker Virkelyst Nielsen | 24.06.1999 | 01.01.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Sørensen | 09.01.2008 | 01.07.2010 | bestyrelse |
Jørgen Thyde | 09.01.2008 | 01.07.2010 | formand |
Ruth Syshøj | 22.05.2007 | 01.07.2010 | bestyrelse |
Roald Ravn Rasmussen | 06.05.2003 | 22.05.2007 | næstformand |
Anker Virkelyst Nielsen | 06.05.2003 | 02.12.2003 | bestyrelse |
Jørgen Ejlskov | 24.06.1999 | 09.01.2008 | formand |
Erik Elmkjær Schlünsen | 24.06.1999 | 06.05.2003 | bestyrelse |
Karsten Schultz | 24.06.1999 | 06.05.2003 | bestyrelse |
Ulrich Skytte | 24.06.1999 | 06.05.2003 | bestyrelse |
Tommy Vandal | 24.06.1999 | 06.05.2003 | næstformand |