Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hydrovej 5, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-21 tilføjes Legale ejere: Henning Amtkjær Tygesen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-21 fjernes Legale ejere: Catharina Tygesen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-21 tilføjes Reelle ejere: Henning Amtkjær Tygesen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-21 fjernes Reelle ejere: Catharina Tygesen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-12-12 fjernes Direktion: Catharina Tygesen (direktion) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-01-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2016-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 6270 Tønder (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Vedtægter: 2015-03-11 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-11 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-02 tilføjes Direktion: Henning Amtkjær Tygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 fjernes Direktion: Erik Jensen Tygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Legale ejere: Catharina Tygesen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Reelle ejere: Catharina Tygesen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-31)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 6270 Tønder (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-15 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-02-15 fjernes Revisor: RC AF 2002 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-31)
Den 2000-03-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Direktion: Erik Jensen Tygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom og detailhandel samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Navne: CATE OG ERIK TYGESEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Revisor: RC AF 2002 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Stiftere: Erik Jensen Tygesen, Catharina Tygesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Vedtægter: 1999-04-06 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)