Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Interessenter: Torben Brink, Kim Breyen, KONGEEGEN A/S (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Navne: I/S NAVERLAND 33 - 35 V/TORBEN BRINK (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Reelle ejere: Kim Breyen, Torben Brink, Ib Henrik Rønje (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2016-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ib Henrik Rønje (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-12-01)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2008-01-01 fjernes Interessenter: Flemming Joseph Jensen (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-12-01)
Den 2003-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 103, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-12-01)
Den 2001-12-31 fjernes Interessenter: Jørgen Junker Petersen (offentliggjort 2004-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 103, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-12-01)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Interessenter: Torben Brink, Kim Breyen, KONGEEGEN A/S, Jørgen Junker Petersen, Flemming Joseph Jensen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: I/S NAVERLAND 33 - 35 V/TORBEN BRINK (offentliggjort 2021-06-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Breyen, Torben Brink (offentliggjort 2021-06-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-06-07)