Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jorisvej 15, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 fjernes Direktion: John Otto Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 fjernes Navne: J. H. EXPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-10 tilføjes Direktion: John Otto Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive exportvirksomhed, samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-10 tilføjes Navne: J. H. EXPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-09 fjernes Navne: J. H. EXPORT A/S (offentliggjort 1999-12-16)
Den 2003-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-10 tilføjes Vedtægter: 2003-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 1999-12-16)
Den 2003-09-10 fjernes Bestyrelse: John Otto Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 fjernes Revisor: Mogens Jens Stiefler-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-03 tilføjes Bestyrelse: Leon Otto Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-03 tilføjes Revisor: Mogens Jens Stiefler-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-03 fjernes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-03 fjernes Direktion: Kurt Ole Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorisvej 15, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: 15 (offentliggjort 1999-12-16)
Den 1999-12-03 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: 15 (offentliggjort 1999-12-16)
Den 1999-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 65, 2650 Hvidovre (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 65, 2650 Hvidovre (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-25 tilføjes Bestyrelse: John Otto Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 tilføjes Direktion: John Otto Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 fjernes Direktion: John Otto Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 tilføjes Direktion: John Otto Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 tilføjes Navne: J. H. EXPORT A/S (offentliggjort 1999-12-16)
Den 1999-11-24 fjernes Navne: JH EKSPORT ApS (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-11-17 tilføjes Navne: JH EKSPORT ApS (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-11-16 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3767 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-25 tilføjes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 fjernes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 tilføjes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 1999-12-16)
Den 1999-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-25 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3767 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN, AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)