Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Boulevard 115, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Navne: COPA DENMARK 6 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Bestyrelse: Bengt Siggesson Dahl (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Direktion: Thomas Gudbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service, direkte eller indirekte gennem andre selskaber, samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Navne: COPA DENMARK 6 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 fjernes Navne: NETBONUS DANMARK A/S (offentliggjort 1999-11-15)
Den 2002-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Vedtægter: 2002-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Binavne: NETBONUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-03 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Bestyrelse: Bengt Siggesson Dahl (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 fjernes Bestyrelse: Birger Kristian Steen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Boulevard 115, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2002-01-17 tilføjes Bestyrelse: Thomas Gudbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Bestyrelse: Peer Olav Østli (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 tilføjes Direktion: Thomas Gudbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Direktion: Hans Petter Terning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-27 fjernes Bestyrelse: Gorm Peter Gorel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-01 tilføjes Navne: NETBONUS DANMARK A/S (offentliggjort 1999-11-15)
Den 1999-10-31 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5505 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-03-23)
Den 1999-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-12 tilføjes Bestyrelse: Gorm Peter Gorel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Direktion: Hans Petter Terning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Binavne: NETBONUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5505 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)