Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Roager | 15.11.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Roager | 21.12.2000 | 15.11.2006 | direktør |
Ole Sørensen | 22.10.1999 | 21.12.2000 | direktør |
Henrik Jelstad | 22.10.1999 | 21.12.2000 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1999 | 22.10.1999 | direktør |