Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Tegningsregel | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche |
Den 2024-05-08 tilføjes Bestyrelse: Flemming Redøn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Viggo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 fjernes Bestyrelse: Claus Grønborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: cw@fc-roskilde.dk (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ta@fc-roskilde.dk (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: ta@fc-roskilde.dk (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: René Christiansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Claus Grønborg (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-18 tilføjes Bestyrelse: Hans-Bo Hyldig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-18 fjernes Bestyrelse: Tom Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 tilføjes Bestyrelse: Claus Langer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.400.000,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 tilføjes Legale ejere: Friends of Roskilde ApS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 fjernes Legale ejere: Investtwo ApS, ITSERVICES ApS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-10 fjernes Legale ejere: Friends of Roskilde ApS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 tilføjes Vedtægter: 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-11 fjernes Reelle ejere: Tom Rasmussen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Bestyrelse: Tom Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-01-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Salomonsson (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Friends of Roskilde ApS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: CS Holding 2019 ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Tom Rasmussen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Carsten Salomonsson (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-06-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-06-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-03-13 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-12-20 fjernes Bestyrelse: Peter Jacobi Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-05 fjernes Bestyrelse: Per Skafsgaard Thormann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: CS Holding 2019 ApS, ITSERVICES ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: CS Holding 2019 ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 7.473.370,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Legale ejere: Investtwo ApS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-11-11 fjernes Legale ejere: ITSERVICES ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-10 fjernes Legale ejere: Investtwo ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Bestyrelse: Per Skafsgaard Thormann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Salomonsson (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-03 fjernes Bestyrelse: Bo Tue Knudsen (formand) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: CS Holding 2019 ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Carsten Salomonsson (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-04-02 fjernes Reelle ejere: Bo Tue Knudsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-23 fjernes Bestyrelse: Christian Juel Glem (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Viggo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2018-04-30 fjernes Bestyrelse: Dan Hacke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-05 fjernes Bestyrelse: Lars Hinrich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Dennis Hougaard Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.870.416,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-05-23 tilføjes Vedtægter: 2017-05-23 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Dennis Hougaard Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Claus Grønborg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-29 tilføjes Vedtægter: 2016-03-29 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.870.416,00 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-11-27 tilføjes Legale ejere: Investtwo ApS, ITSERVICES ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2015-11-26 fjernes Legale ejere: Investtwo ApS, ITSERVICES ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-11-25 fjernes Legale ejere: Finn Enkebølle (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-11-27 tilføjes Reelle ejere: Bo Tue Knudsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2015-11-27 tilføjes Vedtægter: 2015-11-27 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-19 tilføjes Bestyrelse: Tom Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2015-10-19 fjernes Bestyrelse: Finn Enkebølle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-18 fjernes Bestyrelse: Bo Tue Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-19 tilføjes Direktion: Claus Grønborg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Bo Tue Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-20 tilføjes Bestyrelse: Lars-Christian Brask (formand) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-08-20 fjernes Bestyrelse: Carsten Starup Wickmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Viggo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-30 fjernes Bestyrelse: Frank Georg Thaulow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive betalt fodbold og dermed beslægtet virksomhed, samt at udøve virksomhed og aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 770.416,00 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-30 tilføjes Legale ejere: Finn Enkebølle, Investtwo ApS, ITSERVICES ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2014-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med tre bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør i forening med tre bestyrelsesmedlemmer. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2014-11-30 tilføjes Vedtægter: 2014-11-30 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-11-21 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2014-11-21 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-06-30 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-01 tilføjes Direktion: Bo Tue Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-30 fjernes Direktion: Kim Milton Eggers (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-27 tilføjes Bestyrelse: Carsten Reinholdt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-27 fjernes Bestyrelse: Claus Bernt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-21 tilføjes Bestyrelse: Dan Carsten Strack Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 fjernes Bestyrelse: Peter Dittmer Hvilsom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandshaven 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-02-06)
Den 2013-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandshaven 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-24 tilføjes Bestyrelse: Frank Georg Thaulow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-24 fjernes Bestyrelse: Carsten Cornelius Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-07 tilføjes Bestyrelse: Søren Refsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-07 fjernes Bestyrelse: Kim Milton Eggers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Bo Tue Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-20 fjernes Bestyrelse: Finn Bluhme (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-15 tilføjes Bestyrelse: Kim Milton Eggers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-15 fjernes Bestyrelse: Frank Georg Thaulow (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-15 tilføjes Direktion: Kim Milton Eggers (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-15 fjernes Direktion: Finn Enkebølle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-06-30 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Enkebølle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-01 fjernes Bestyrelse: Bo Midtgaard-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-01 tilføjes Direktion: Finn Enkebølle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-01 fjernes Direktion: Bo Midtgaard-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-19 tilføjes Bestyrelse: Frank Georg Thaulow (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Lomholt Fogt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-24 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Jürs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-24 tilføjes Direktion: Bo Midtgaard-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-24 fjernes Direktion: Per Lund Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)