Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 8, 9870 Sindal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 fjernes Navne: INEC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 fjernes Bestyrelse: Hendrik Möhle (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 fjernes Direktion: Ingolf Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 1999-12-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: iha@inec.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 8, 9870 Sindal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebro 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 1999-11-17)
Den 2001-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service, import og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Vedtægter: 2001-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: iha@inec.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 1999-12-08)
Den 1999-12-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 1999-11-09)
Den 1999-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebro 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 1999-11-17)
Den 1999-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 1999-11-09)
Den 1999-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-24 tilføjes Bestyrelse: Hendrik Möhle (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 tilføjes Direktion: Ingolf Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 tilføjes Navne: INEC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-23 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2054 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-24 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2054 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)