Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Baggersvej 32, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 fjernes Navne: BENT KASPERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Revisor: Revisionsteam, Registreret Revisionsvirksomhed v/Majbrit Nordmand Kragh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Stiftere: Bent Anders Kaspersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Inger Kaspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baggersvej 32, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 7, 3390 Hundested (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning af egne midler og handel med ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Vedtægter: 2003-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-30 tilføjes Revisor: Revisionsteam, Registreret Revisionsvirksomhed v/Majbrit Nordmand Kragh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-30 fjernes Revisor: Majbrit Nordmand Kragh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-28 fjernes Binavne: HUNDESTED SUPERMARKED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 7, 3390 Hundested (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-15 tilføjes Binavne: HUNDESTED SUPERMARKED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Direktion: Inger Kaspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Navne: BENT KASPERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Revisor: Majbrit Nordmand Kragh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Stiftere: Bent Anders Kaspersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)