Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: L. Heidemanns Vej 2, 9640 Farsø (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fragtrupvej 87, 9640 Farsø (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2002-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: 4 INVEST ApS. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HJALLERUP TRÆINDUSTRI ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HJALLERUP TRÆINDUSTRI ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2018-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Koncenton Torvehuset I A/S. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2021-11-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fragtrupvej 87, 9640 Farsø (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 9, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 9, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 9, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Vedtægter: 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 9, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-21 tilføjes Direktion: Jan Bo Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-21 tilføjes Legale ejere: Jan Bo Thorup (offentliggjort 2015-06-10)
Den 1999-04-21 tilføjes Navne: J.THORUP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Bo Thorup (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1999-04-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-04-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Stiftere: Jan Bo Thorup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)