Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Direktion | Legale ejere | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Reelle ejere: Babette Juel Klintø (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Juel (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-01-23 tilføjes Direktion: Babette Juel Klintø (direktør) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-23 fjernes Direktion: Jesper Juel (direktør) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-09 fjernes Legale ejere: Jesper Juel (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saltværksvej 60, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Saltværksvej 60, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-11-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: forkontor@kilting.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2010-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saltværksvej 60, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2010-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevang 14, 2770 Kastrup (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2010-11-08 tilføjes Direktion: Jesper Juel (direktør) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2010-11-08 fjernes Direktion: Janne Dent Kilting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe-, sælge-, eje- og administrere fast ejendom samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Navne: HANSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-11-07 fjernes Navne: P. KILTING EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Vedtægter: 2010-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Juel, JJH HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Juel (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-11-26 tilføjes Direktion: Janne Dent Kilting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-26 fjernes Direktion: Per Bjørn Kilting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevang 14, 2770 Kastrup (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2008-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Saltværksvej 60, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-01-23)
Den 1999-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saltværksvej 60, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Direktion: Per Bjørn Kilting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-01-23)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: P. KILTING EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Stiftere: P. KILTING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)