Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-28 fjernes Direktion: Steen Henning Halmind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-28 fjernes Navne: ECHEBASTAR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Stiftere: Echebastar Sociedad de Promocion de Empresas, S.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Direktion: Steen Henning Halmind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem investering i andre virksomheder at drive handel og industri samt at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 22.178.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Navne: ECHEBASTAR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Stiftere: Echebastar Sociedad de Promocion de Empresas, S.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Vedtægter: 1999-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)