Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Shiri Rosenzweig | 18.12.2008 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bolette Louise Holmer | 24.08.2007 | 18.12.2008 | adm. dir |
Shiri Rosenzweig | 24.06.1999 | 24.08.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Shmuel Rosenzweig | 16.12.2019 | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Casper Nicolai Freddie | 29.01.2019 | 26.10.2023 | formand |
Shmuel Rosenzweig | 01.07.2018 | 29.01.2019 | formand |
Henrik Søndermark | 28.01.2015 | 01.07.2018 | formand |
Shiri Rosenzweig | 18.12.2008 | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Bent Lajboschitz | 18.12.2008 | 28.01.2015 | formand |
Mahesh Rajkarnikar | 24.08.2007 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mette Marie Nørgaard | 24.08.2007 | 30.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bolette Louise Holmer | 01.12.2005 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Behrend | 24.06.1999 | 01.12.2005 | bestyrelsesmedlem |