Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Karl Ove Flye | 29.06.1999 | |
Thomas Lyngby Sørensen | 29.06.1999 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FLYE HOLDING ApS (CVR 25346262) | NORMAL | 01.01.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FLYE HOLDING ApS (CVR 25346262) | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
THS HOLDING ApS (CVR 27374840) | 30.09.2003 | 30.09.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
FLYE HOLDING ApS (CVR 25346262) | 23.03.2000 | 29.09.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Thomas Lyngby Sørensen | 29.06.1999 | 01.01.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |