Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2002-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 fjernes Navne: D & B ERHVERV 3860 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Ditlevsen, Berg & Partnere I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Direktion: Bent Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Direktion: Bent Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 fjernes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: D & B ERHVERV 3860 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Ditlevsen, Berg & Partnere I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Vedtægter: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)