Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Legale ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 tilføjes Vedtægter: 2022-06-16 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 tilføjes Bestyrelse: Pia Tellefsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 fjernes Bestyrelse: Claus Dahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 133, 2300 København S (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 3., 1105 København K (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 3., 1105 København K (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 tilføjes Binavne: Maxus Communications A/S, Maxus A/S, Grey Media A/S (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 24.600.000,00 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-12 tilføjes Vedtægter: 2018-01-12 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-11 tilføjes Binavne: Wavemaker Global A/S, Wavemaker Denmark A/S, MEC Denmark A/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: Wavemaker A/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-06 fjernes Navne: MEC DENMARK A/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: GROUPM DENMARK A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: MEC DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-08 tilføjes Bestyrelse: Kristian Bæk-Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Nolsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Direktion: Kristian Bæk-Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 fjernes Direktion: Thomas Nolsøe (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nolsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-12-30 fjernes Bestyrelse: Jes Uffe Durup Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-30 tilføjes Direktion: Thomas Nolsøe (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-12-30 fjernes Direktion: Jes Uffe Durup Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-11 tilføjes Binavne: MEC Access A/S, Karma APP A/S (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 24.550.000,00 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-01-11 tilføjes Vedtægter: 2016-01-11 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-28 tilføjes Bestyrelse: Claus Dahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2015-05-28 fjernes Bestyrelse: Heine Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-27 tilføjes Bestyrelse: Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-27 fjernes Bestyrelse: Allan Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jes Uffe Durup Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-27 fjernes Bestyrelse: Claus Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-27 tilføjes Direktion: Jes Uffe Durup Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-27 fjernes Direktion: Claus Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-10 fjernes Bestyrelse: Thomas Nolsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-25 tilføjes Bestyrelse: Katja Moesgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-25 fjernes Bestyrelse: Jannek Bejtrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-25 tilføjes Direktion: Claus Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-25 fjernes Direktion: Jannek Bejtrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller virksomheder, at drive virksomhed ved mediavirksomhed og medieformidling og -rådgivning, samt hvad der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Navne: MEC DENMARK A/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2011-03-24 fjernes Navne: MEDIAEDGE:CIA DENMARK A/S (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2011-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Vedtægter: 2011-03-25 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nolsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-16 fjernes Bestyrelse: Lars Vendelbo Noe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-16 fjernes Direktion: Jan Nielskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 1999-11-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Bestyrelse: Jannek Bejtrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-03 fjernes Direktion: Carsten Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Vendelbo Noe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Haagensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-17 fjernes Direktion: Majbritt Krogh Wang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Haagensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-24 fjernes Bestyrelse: Dominic Charles Grainger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-24 tilføjes Direktion: Jan Nielskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-24 fjernes Direktion: Claus Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-28 fjernes Direktion: Tommy Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Majbritt Krogh Wang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Bestyrelse: David Ng (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-28 fjernes Bestyrelse: Rune Håkon Gustavson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 24.500.000,00 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2002-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Legale ejere: MEC DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2002-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 tilføjes Bestyrelse: Rune Håkon Gustavson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-07 fjernes Bestyrelse: Mainardo Mario de Nardis di Prata (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-07 tilføjes Direktion: Tommy Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-07 fjernes Direktion: Ole Smedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-07 tilføjes Navne: MEDIAEDGE:CIA DENMARK A/S (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2002-05-06 fjernes Navne: CIA DENMARK A/S (offentliggjort 2001-06-20)
Den 2002-05-07 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-10 tilføjes Navne: CIA DENMARK A/S (offentliggjort 2001-06-20)
Den 2001-05-09 fjernes Navne: CIA MEDIACENTRALEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-06 fjernes Direktion: Ib Hedebæk Rostholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-03 tilføjes Bestyrelse: Mainardo Mario de Nardis di Prata (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-03 fjernes Bestyrelse: Preben Schack (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-03 tilføjes Direktion: Ole Smedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)