Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tonny Vinding Møller | 08.05.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Kjølby | 30.06.1999 | 13.04.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Reuven Alon | 01.11.2022 | formand |
Walter Venancio Plischuk | 23.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Shlomo Shaked | 01.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Itzhak Dayan | 23.02.2021 | 03.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Moshe Dayan | 01.03.2011 | 26.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Oded Shavitt | 01.03.2011 | 01.11.2022 | formand |
Paul Lupu | 13.05.2008 | 23.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Leif Bork Petersen | 13.05.2008 | 01.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Steen Kjølby | 08.05.2007 | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Vestergård Hansen | 06.12.2002 | 30.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Damgaard Poulsen | 06.12.2002 | 08.05.2007 | bestyrelsesmedlem |