Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Jørgensen | 24.02.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Willy Rasmus Jørgensen | 30.06.1999 | 24.02.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Richard Jørgensen | 24.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Maegaard Nielsen | 24.02.2015 | formand |
Leif Jørgensen | 01.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Willy Rasmus Jørgensen | 30.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Maegaard Nielsen | 01.06.2013 | 23.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Richard Jørgensen | 30.06.1999 | 23.02.2015 | formand |
Solveig Margit Jørgensen | 30.06.1999 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Jørgensen | 30.06.1999 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |