Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 16, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Direktion: Peter Egan Transø (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-29 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: PETER TRANSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: PER TRANSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Reelle ejere: Peter Egan Transø (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Stiftere: Per Egan Transø (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK EMBALLAGE INDUSTRI A/S. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TRANSØ TRADING CO. ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK EMBALLAGE INDUSTRI A/S. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2017-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: TRANSØ TRADING CO. ApS. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-01-31 tilføjes Direktion: Peter Egan Transø (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-01-31 fjernes Direktion: Per Egan Transø (direktion) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: PETER TRANSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: Per Egan Transø (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Reelle ejere: Peter Egan Transø (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-01-31 fjernes Reelle ejere: Per Egan Transø (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 16, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Direktion: Per Egan Transø (direktion) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 1999-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri, investering, finansiering samt kapitalanlæg. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-29 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Legale ejere: Per Egan Transø (offentliggjort 2020-01-31)
Den 1999-06-29 tilføjes Navne: PER TRANSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Reelle ejere: Per Egan Transø (offentliggjort 2020-01-31)
Den 1999-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Stiftere: Per Egan Transø (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Vedtægter: 1999-06-29 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 1999-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-21)