Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 1999-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDJYSK EJENDOMSSELSKAB ApS AF 1. 5. 1989. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 1999-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S LEDETS LANDBRUGSFÆLLESSKAB. (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2002-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDJYSK EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2002-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDJYSK EJENDOMSSELSKAB K/S AF 1. MARTS 1988. (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsbækvej 70, 9300 Sæby (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 68, 9750 Østervrå (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 fjernes Bestyrelse: Kai Kragkær Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 68, 9750 Østervrå (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2014-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Faurholtvej 80, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2014-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Vedtægter: 2014-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Revisor: Inge Marie Møller Ernst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-12 tilføjes Direktion: Anne-Marie Glistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-12 fjernes Direktion: Kristine Kragkær Wadsholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-01 tilføjes Legale ejere: Anne-Marie Glistrup, Lene Kragkær Nilsson, Thomas Kragkær Larsen, Kristine Kragkær Wadsholt (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-04-01 tilføjes Reelle ejere: Anne-Marie Glistrup (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: Inge Marie Møller Ernst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: Lene Mie Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-05 tilføjes Direktion: Kristine Kragkær Wadsholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-05 fjernes Direktion: Kai Kragkær Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faurholtvej 80, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2014-06-16)
Den 1999-05-25 tilføjes Bestyrelse: Kai Kragkær Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-25 tilføjes Direktion: Kai Kragkær Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Navne: LEDET TKL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Revisor: Lene Mie Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Stiftere: Anne-Marie Glistrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)