Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-11-26 fjernes Binavne: MIND DESIGN ApS, MARXARD.COM ApS, MARXARD TREND MANAGEMENT ApS, MARXARD MIND DESIGN ApS, MARXARD LIFE SERVICE ApS, MARXARD ADVERTISING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-18 fjernes Direktion: Henrik Johan Marx Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-18 fjernes Navne: Marxard ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Revisor: Anders Hjortshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Stiftere: Henrik Johan Marx Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-22 fjernes Direktion: Lars Heide Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-10 tilføjes Direktion: Lars Heide Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame- og marketingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene eller begge direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 tilføjes Vedtægter: 2000-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 fjernes Binavne: MARXARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-03 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Binavne: MARXARD ApS, MIND DESIGN ApS, MARXARD.COM ApS, MARXARD TREND MANAGEMENT ApS, MARXARD MIND DESIGN ApS, MARXARD LIFE SERVICE ApS, MARXARD ADVERTISING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Direktion: Henrik Johan Marx Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: Marxard ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: Anders Hjortshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Stiftere: Henrik Johan Marx Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)