Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Reimar Larsen | 02.01.2003 | 30.05.2011 | direktion |
Ole Christensen | 02.01.2003 | 30.05.2011 | direktion |
Steen Lønberg Jørgensen | 20.03.2002 | 02.01.2003 | direktion |
Niels Peter Jensen | 02.10.2000 | 01.03.2002 | direktør |
Hans Krog Sønniksen | 04.06.1999 | 02.10.2000 | direktion |